FOTOVOLTAICA JUMILLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Marques de Salamanca, 10
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOVOLTAICA JUMILLA SA
CIF A54246046
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 29/05/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA JUMILLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA JUMILLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daniel Fernandez De Salamanca | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | 03/09/2013 |
Fernandez De Salamanca Daniel | Administrador Mancomunado | 03/09/2013 | |
Fernandez De Salamanca Daniel | Liquidador Mancomunado | 03/09/2013 | 03/09/2013 |
Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar | Socio Unico | 14/09/2012 | 03/09/2013 |
Irisarri Escolar Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 03/09/2013 | |
Irisarri Escolar Jose Ramon | Liquidador Mancomunado | 03/09/2013 | 03/09/2013 |
Javier Ester Palacios | Apoderado Solidario | 08/03/2011 | 03/09/2013 |
Jose Ramon Irisarri Escolar | Administrador Mancomunado | 21/09/2011 | 03/09/2013 |
Maria Bardaji Cruz | Apoderado Solidario | 08/03/2011 | 03/09/2013 |
Sandra Burmann | Apoderado Solidario | 08/03/2011 | 03/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA JUMILLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 4 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
- PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, NUMERO 10, 5º IZQU (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 4º. Domicilio Social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 110, S 8, H M 525811, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 187, S 8, H MU 74800, I/A 5 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 187, S 8, H MU 74800, I/A 5 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-76-30