FOTOVOLTAICA DE LOS PINARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOVOLTAICA DE LOS PINARES SL
CIF B09480385
Capital Social 141479.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 05/10/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KOBUS RENEWABLE ENERGY I SL
Propietario KOBUS RENEWABLE ENERGY I SL
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA DE LOS PINARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA DE LOS PINARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Herrero Fernando Carlos | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
Basagoiti Salazar Jose Maria | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
Diosdado Criado Pedro Manuel | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
Garcia Cabrero Esther | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
Garcia Monzon Alonso Carlos Maria | Representante | 14/09/2020 | 14/03/2022 |
Guinot Barona Pablo | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
Jimenez Ortiz Amaia | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
KOBUS RENEWABLE ENERGY I SL | Administrador Unico | 02/10/2017 | 14/03/2022 |
KOBUS RENEWABLE ENERGY I SL | Socio Unico | 06/10/2017 | 14/03/2022 |
Martinez Tascon Juan | Apoderado | 09/10/2017 | 14/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA DE LOS PINARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 35, S 8, H M 486336, I/A 12 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 35, S 8, H M 486336, I/A 12 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 34, S 8, H M 486336, I/A 11 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 34, S 8, H M 486336, I/A 11 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 32, S 8, H M 486336, I/A 10 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 32, S 8, H M 486336, I/A 10 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 32, S 8, H M 486336, I/A 9 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 31, S 8, H M 486336, I/A 8 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 31, S 8, H M 486336, I/A 8 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26992 , F 31, S 8, H M 486336, I/A 7 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28