FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 30 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 30 SL
CIF B84539949
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Canales Trenas Jose Juan
Propietario LUZENTIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO RENOVABLE SA
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 30 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 30 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Gonzalez Ignacio | Apoderado | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Bidaguren Urbieta Miren | Secretario No Consejero | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Presidente | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Apoderado | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Canales Trenas Jose Juan | Consejero | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
LUZENTIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO RENOVABLE SA | Socio Unico | 06/02/2020 | 03/09/2020 |
Pastor Mira Maria | Apoderado | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Pastor Mira Maria | Consejero | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
Picazo Mur Pablo | Apoderado | 28/02/2020 | 03/09/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 30 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 48, S 8, H M 397105, I/A 5 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 48, S 8, H M 397105, I/A 5 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
- C/ ORENSE 34 5ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 45, S 8, H M 397105, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 45, S 8, H M 397105, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION ESTATUTARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 45, S 8, H M 397105, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Apoderado
- Asensio Gonzalez Ignacio
- Bidaguren Urbieta Miren
- Bidaguren Urbieta Miren
- Canales Trenas Jose Juan
- Canales Trenas Jose Juan
- Canales Trenas Jose Juan
- Pastor Mira Maria
- Pastor Mira Maria
- Pastor Mira Maria
- Picazo Mur Pablo
- Picazo Mur Pablo
- Picazo Mur Pablo
- Rodriguez De Luis Lorenzo
- Swindin David
- Swindin David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 45, S 8, H M 397105, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22246 , F 45, S 8, H M 397105, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 203, S 8, H A 162115, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 203, S 8, H A 162115, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 203, S 8, H A 162115, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-03