FOTOSERVICIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Europa, 8
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOSERVICIO SL
CIF B08906216
Actividad Reparación de equipos electrónicos y ópticos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FOTOSERVICIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOSERVICIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Enfedaque Boloix Joaquin | Consejero | 03/06/2015 | 30/11/2021 |
Lazaro Queralt Maria Isabel | Presidente | 03/06/2015 | 30/11/2021 |
Lazaro Queralt Maria Isabel | Consejero | 03/06/2015 | 30/11/2021 |
Lazaro Queralt Maria Isabel | Consejero Delegado | 03/06/2015 | 30/11/2021 |
Lazaro Queralt Maria Isabel | Liquidador | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Morell Cerda Maria Isabel | Secretario | 03/06/2015 | 30/11/2021 |
Morell Cerda Maria Isabel | Consejero | 03/06/2015 | 30/11/2021 |
Altimira Alegre Ernesto | Administrador | 03/06/2015 | |
Morell Cerda Maria Isabel | Administrador | 22/04/2014 |
ACTOS BORME DE FOTOSERVICIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 11 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 11 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 11 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.6: ELIMINACION DE PRESTACION ACCESORIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 10 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 10 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 10 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 183, S 8, H B 17620, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
- CL EUROPA,8,SOTANO (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21152 , F 182, S 8, H B 17620, I/A 8 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08