FOTONPLUS RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLA LA MANCHA - NAVE 16. POLIGONO EMPRESA
Municipio Antequera
Provincia Málaga
Razón Social FOTONPLUS RENOVABLES SL
CIF B92993591
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Instalación de máquinas y equipos industriales
Fecha de Constitución 19/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario GESTIONES ENERGETICAS DEL SUR SL
VINCULACIONES DE FOTONPLUS RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTONPLUS RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES ENERGETICAS DEL SUR SL | Socio único | 12/01/2011 | |
GESTIONES ENERGETICAS DEL SUR SL | Socio Unico | 10/08/2010 | 12/01/2011 |
Lobato Paez Fernando | Administrador Unico | 02/06/2009 | 12/01/2011 |
Lobato Paez Fernando | Administrador Mancomunado | 14/04/2009 | 02/06/2009 |
Vluggen Oscar | Administrador Mancomunado | 14/04/2009 | 02/06/2009 |
ACTOS BORME DE FOTONPLUS RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 4 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 4 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 4 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 3 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 14, S 8, H MA101127, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 13, S 8, H MA101127, I/A 1 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-29
Dirección:C/ CASTILLA LA MANCHA - NAVE 16. POLIGONO EMPRESA (ANTEQUERA)
Comienzo de operaciones:19/03/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES, TRABAJOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION PARA SU VENTA POSTERIOR, DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE LA UTILIZACION DE CENTRALES DE PRODUCCION QUE UTILICEN FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES, ASI COMO LA PROMOCION, PROYECTO, CONTRACCION, OPERACION Y MAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4636, L 3544, F 13, S 8, H MA101127, I/A 1 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-29