FOTOENERGIA SOLAR 1964 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOENERGIA SOLAR 1964 SA
CIF A84495753
Capital Social 575102.0 Euros
Fecha de Constitución 28/10/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Diaz Juan Antonio
VINCULACIONES DE FOTOENERGIA SOLAR 1964 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOENERGIA SOLAR 1964 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Diaz Juan Antonio | Administrador Unico | 31/01/2018 | 15/11/2021 |
Diaz Garcia Esther Paloma | Presidente | 02/11/2011 | 31/01/2018 |
Diaz Garcia Esther Paloma | Consejero | 02/11/2011 | 31/01/2018 |
Fernandez Diaz Juan Antonio | Consejero Delegado | 02/11/2011 | 31/01/2018 |
Fernandez Diaz Juan Antonio | Consejero | 02/11/2011 | 31/01/2018 |
Martinez Negro Ezequiel | Secretario | 02/11/2011 | 31/01/2018 |
Martinez Negro Ezequiel | Consejero | 02/11/2011 | 31/01/2018 |
ACTOS BORME DE FOTOENERGIA SOLAR 1964 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 184, S 8, H M 392944, I/A 7 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 184, S 8, H M 392944, I/A 7 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 184, S 8, H M 392944, I/A 6 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
- Otras modificaciones estatutarias: 22. .-. 25.-. . 26.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 184, S 8, H M 392944, I/A 6 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 184, S 8, H M 392944, I/A 6 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 184, S 8, H M 392944, I/A 6 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
- Desembolsado: 386.250,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 183, S 8, H M 392944, I/A 5 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 183, S 8, H M 392944, I/A 5 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
- C/ ALMAGRO 11 6º 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 183, S 8, H M 392944, I/A 4 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 182, S 8, H M 392944, I/A 3 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28