FOSTER WHEELER TRADING COMPANY A G SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FOSTER WHEELER TRADING COMPANY A G SA
CIF A78212743
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOSTER WHEELER TRADING COMPANY A G SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOSTER WHEELER TRADING COMPANY A G SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Arroyo Martinez Santiago | Liquidador | 02/10/2013 | 25/10/2013 |
Gonzalez Arroyo Martinez Santiago | Administrador Unico | 18/05/2011 | 02/10/2013 |
ACTOS BORME DE FOSTER WHEELER TRADING COMPANY A G SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 207, S 8, H M 63068, I/A 25 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 207, S 8, H M 63068, I/A 25 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 207, S 8, H M 63068, I/A 24 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 207, S 8, H M 63068, I/A 24 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 207, S 8, H M 63068, I/A 24 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3704 , F 207, S 8, H M 63068, I/A 23 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-28