FORVIAL AUTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Bordeta, 62
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORVIAL AUTO SL
CIF B63616163
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Fecha de Constitución 15/09/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORVIAL AUTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORVIAL AUTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Verges Gralatto Gabriel Alejandro | Liquidador | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
Verges Gralatto Gabriel Alejandro | Administrador Unico | 15/12/2010 | 22/03/2022 |
Rodriguez Baquero Ernesto | Administrador Unico | 27/05/2009 | 15/12/2010 |
Lopez Sanchez Francisco Angel | Administrador Solidario | 27/05/2009 | |
Lopez Sanchez Maria Piedad | Administrador Solidario | 27/05/2009 |
ACTOS BORME DE FORVIAL AUTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 86, S 8, H B 291162, I/A 6 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 86, S 8, H B 291162, I/A 6 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 86, S 8, H B 291162, I/A 6 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- AMPLIAR A: CUALQUIER ENSEÑANZA NO REGLADA RELACIONADA CON LA DE IDIOMAS,INFORMATICA Y FORMACION NAUTICA,TODO ELLO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA ESPECIFICA DE CADA SECTOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 85, S 8, H B 291162, I/A 5 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 85, S 8, H B 291162, I/A 5 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 85, S 8, H B 291162, I/A 5 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36903 , F 85, S 8, H B 291162, I/A 5 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08