FORTYFOUR SCREENS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social FORTYFOUR SCREENS SPAIN SL
CIF B87067922
Capital Social 12700.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 22/07/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FORTYFOUR SCREENS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORTYFOUR SCREENS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Moran Ana Isabel | Liquidador Solidario | 29/08/2018 | 29/08/2018 |
Gimenez Moran Ana Isabel | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 29/08/2018 |
Gonzalez Ruiz Esther | Apoderado Solidario | 24/02/2015 | 29/08/2018 |
Lapuente Alvarez Cesar | Liquidador Solidario | 29/08/2018 | 29/08/2018 |
Lapuente Alvarez Cesar | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 29/08/2018 |
Gomez Cristobal Manuel | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 09/09/2015 |
Lapuente Alvarez Cesar | Administrador Unico | 07/08/2014 | 24/02/2015 |
ACTOS BORME DE FORTYFOUR SCREENS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 87, S 8, H M 586129, I/A 6 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 87, S 8, H M 586129, I/A 6 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 87, S 8, H M 586129, I/A 6 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 87, S 8, H M 586129, I/A 6 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 86, S 8, H M 586129, I/A 5 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 85, S 8, H M 586129, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
- C/ MEDEA 4 5º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 84, S 8, H M 586129, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 84, S 8, H M 586129, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 84, S 8, H M 586129, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32564 , F 84, S 8, H M 586129, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28