FORTUNE LOGISTIC SERVICES SL - EXTINGUIDA
Municipio Gandia
Provincia Valencia
Razón Social FORTUNE LOGISTIC SERVICES SL
CIF B97691141
Capital Social 1798084.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 13/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORTUNE LOGISTIC SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORTUNE LOGISTIC SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granero Gomez Vicente | Administrador Unico | 14/05/2013 | 09/07/2021 |
Granero Gomez Vicente | Liquidador Unico | 09/07/2021 | 09/07/2021 |
Gomez Granero Consuelo | Administrador Unico | 09/01/2012 | 14/05/2013 |
Bueno Guinamard Ignacio | Administrador Unico | 09/01/2012 |
ACTOS BORME DE FORTUNE LOGISTIC SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 20.-EJERCICIO DEL CARGO. Retribución.Artículo 14.-FORMA Y CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 7 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 7 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 132, S 8, H V 110895, I/A 7 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-46
Capital Anterior: | 1.086.084,00 | Euros |
Aumento de capital: | 712.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.798.084,00 | Euros |
Porcentaje: | 65,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 131, S 8, H V 110895, I/A 6 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-46
Capital Anterior: | 786.084,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 816.084,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8365, L 5656, F 131, S 8, H V 110895, I/A 5 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-46