FORTUNA Y SALUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Ilustracion, 61
Código Postal 18016
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORTUNA Y SALUD SL
CIF B19566348
Capital Social 12000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORTUNA Y SALUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORTUNA Y SALUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benitez Peña Adrian | Apoderado Mancomunado | 22/12/2014 | 22/12/2020 |
Benitez Peña Adrian | Administrador Unico | 02/08/2018 | 22/12/2020 |
Benitez Peña Adrian | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Vargas Tamayo Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 22/12/2014 | 22/12/2020 |
Hitos Arquelladas Rosario | Administrador Mancomunado | 27/10/2014 | 02/08/2018 |
Lopez Noguera Maria Luisa | Administrador Mancomunado | 27/10/2014 | 02/08/2018 |
ACTOS BORME DE FORTUNA Y SALUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 53, S 8, H GR 45894, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 53, S 8, H GR 45894, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 53, S 8, H GR 45894, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 53, S 8, H GR 45894, I/A 5 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 52, S 8, H GR 45894, I/A 4 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 52, S 8, H GR 45894, I/A 4 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 52, S 8, H GR 45894, I/A 4 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-18
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 52, S 8, H GR 45894, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 50, S 8, H GR 45894, I/A 1 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-18
Dirección:AVDA DE LA ILUSTRACION 61 - -BAJO- (GRANADA)
Comienzo de operaciones:01/10/14
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:Comercialización,distribución,venta libros,periódicos,revistas,productos papelería,material de oficina,artículos de regalo,aparatos de telefonía móvil,sus accesorios,recargas.Comercialización frutos secos,golosinas,refrescos,otras bebidas,helados,otros productos alimenticios.Comercialización juegos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 50, S 8, H GR 45894, I/A 1 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-18