FORTESALA HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Oscar Espla, 35
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social FORTESALA HOLDING SL
CIF B54066071
Capital Social 1047000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 21/12/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORTESALA HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORTESALA HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Forte Amoros Maria Del Carmen | Liquidador | 31/05/2017 | 12/02/2021 |
Juan Carlos Sala Meseguer | Administrador Unico | 20/07/2012 | 31/05/2017 |
Garcia Forte Amoros Bernardo | Apoderado Solidario | 15/02/2013 | |
Garcia-forte Amoros Jose Maria | Apoderado Solidario | 15/02/2013 | |
Garcia Forte Amoros Maria Del Carmen | Administrador Unico | 20/07/2012 |
ACTOS BORME DE FORTESALA HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 7 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-03
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 747.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.047.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 249,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 7 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 7 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 6 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 6 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 6 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 5 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 4 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 134, S 8, H A 96105, I/A 4 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-03