FORTE BURGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Prunos, 114
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FORTE BURGER SL
CIF B84908680
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 17/11/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FORTE BURGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORTE BURGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maturana Asensio Ana-isabel | Apoderado | 15/11/2010 | 08/01/2018 |
Ribas Alameda Francisco | Administrador Solidario | 13/07/2017 | 08/01/2018 |
Ribas Alameda Lucia | Administrador Solidario | 13/07/2017 | 08/01/2018 |
Ribas Alameda Francisco | Administrador Unico | 28/02/2017 | 13/07/2017 |
Caparros Torres Julio Antonio | Apoderado | 15/11/2010 | 21/04/2017 |
Ribas Sanchez Francisco Javier | Administrador Unico | 28/02/2017 |
ACTOS BORME DE FORTE BURGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 67, S 8, H M 422144, I/A 6 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 67, S 8, H M 422144, I/A 6 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 66, S 8, H M 422144, I/A 5 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 66, S 8, H M 422144, I/A 5 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 66, S 8, H M 422144, I/A 5 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 66, S 8, H M 422144, I/A 4 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 66, S 8, H M 422144, I/A 3 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 66, S 8, H M 422144, I/A 3 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23531 , F 65, S 8, H M 422144, I/A 2 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28