FORO DE FORMACION Y PUBLICACIONES DE EXTREMADURA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle San Anton, 6
Código Postal 10004
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social FORO DE FORMACION Y PUBLICACIONES DE EXTREMADURA SL
CIF B10249860
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FORO DE FORMACION Y PUBLICACIONES DE EXTREMADURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORO DE FORMACION Y PUBLICACIONES DE EXTREMADURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Colomo Manuel | Consejero | 05/11/2015 | |
Hernandez Fernandez Amador | Consejero Delegado | 30/09/2011 | 05/11/2015 |
Hernandez Fernandez Amador | Consejero | 05/11/2015 | |
Martinez Garcia Remigio | Presidente | 05/11/2015 | |
Martinez Garcia Remigio | Consejero | 05/11/2015 | |
Orbis Mateos Maria Del Camino | Secretario No Consejero | 13/06/2012 | 05/11/2015 |
Castellano Martin Carmen | Vicepresidente | 13/06/2012 | |
Castellano Martin Carmen | Consejero | 13/06/2012 | |
Fernandez Colomo Manuel | Secretario | 30/09/2011 | 13/06/2012 |
Martin Carnicero Maria Itziar | Gerente | 30/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FORO DE FORMACION Y PUBLICACIONES DE EXTREMADURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 430, F 46, S 8, H CC 6971, I/A 1 3 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-10
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 430, F 62, S 8, H CC 6971, I/A 6 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-10
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 430, F 62, S 8, H CC 6971, I/A 5 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-10
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 430, F 62, S 8, H CC 6971, I/A 5 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-3-10
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 430, F 61, S 8, H CC 6971, I/A 4 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-10
Gerente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 430, F 61, S 8, H CC 6971, I/A 4 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-10
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-10