FORN MANSO SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FORN MANSO SL
CIF B60850450
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FORN MANSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORN MANSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA FORENSIS SLP | Administrador Concursal | 30/10/2012 | 25/06/2019 |
Perez Portabella De Villalonga Carlos | REP.ADM.CONC | 30/10/2012 | 25/06/2019 |
Benede Cabezas Alberto | Administrador Solidario | 09/12/2009 | 11/10/2013 |
Martinez Largo Antonio | Administrador Solidario | 09/12/2009 | 11/10/2013 |
Benede Cabezas Alberto | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 | |
Benede Cabezas Alejandro | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 | |
Martinez Largo Antonio | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 |
ACTOS BORME DE FORN MANSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 83, S 8, H B 132540, I/A 8 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 479/2012, AUTO FIRME DE FECHA 21/05/2019, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 83, S 8, H B 132540, I/A 8 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 83, S 8, H B 132540, I/A 8 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 479/2012, AUTO FIRME DE FECHA 22/01/2014, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 82, S 8, H B 132540, I/A 7 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 82, S 8, H B 132540, I/A 6 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 479/2012, AUTO FIRME DE FECHA 12/06/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 82, S 8, H B 132540, I/A 6 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 82, S 8, H B 132540, I/A 6 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 479/2012, AUTO FIRME DE FECHA 23/07/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 81, S 8, H B 132540, I/A 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28169 , F 81, S 8, H B 132540, I/A 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08