FORMO UNICON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 3
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORMO UNICON SA
CIF A79339917
Capital Social 2155790.34 Euros
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Órgano Administración Administrador único
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FORMO UNICON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMO UNICON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 26/08/2010 | 02/01/2019 |
Olivares Saez Angeles | Liquidador | 02/01/2019 | 02/01/2019 |
Olivares Saez Angeles | Representante | 02/01/2019 | |
SERVICIOS ESQUERDO SL | Administrador Unico | 10/08/2013 | 02/01/2019 |
Garcia Escolar Maria Dolores | Apoderado | 30/07/2012 | 12/09/2016 |
Morales Muñoz Jose Maria | Apoderado | 11/01/2011 |
ACTOS BORME DE FORMO UNICON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 72 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 72 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 72 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 72 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Capital Anterior: | 10.887.830,00 | Euros |
Disminución de capital | 8.732.039,66 | Euros |
Capital Actual: | 2.155.790,34 | Euros |
Porcentaje: | 80,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 71 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
- C/ SERRANO 3 5º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 70 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 161, S 8, H M 35606, I/A 70 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 160, S 8, H M 35606, I/A 69 (10/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11080 , F 160, S 8, H M 35606, I/A 68 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28