FORMIGONS BAIX PENEDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Atzavara, 1
Código Postal 43700
Municipio El Vendrell
Provincia Tarragona
Razón Social FORMIGONS BAIX PENEDES SL
CIF B43398601
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FORMIGONS BAIX PENEDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMIGONS BAIX PENEDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leon Mañe Juan Miguel | Administrador Solidario | 14/03/2023 | 10/07/2024 |
Leon Mañe Maria Dolores | Administrador Solidario | 14/03/2023 | 10/07/2024 |
Leon Mañe Juan Miguel | Administrador Mancomunado | 31/05/2011 | 14/03/2023 |
Leon Mañe Maria Dolores | Administrador Mancomunado | 31/05/2011 | 14/03/2023 |
ACTOS BORME DE FORMIGONS BAIX PENEDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 8887, I/A 13 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 8887, I/A 13 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. Modificados los artículos 18º, 19º y 23º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 49, S 8, H T 8887, I/A 12 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 49, S 8, H T 8887, I/A 12 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 49, S 8, H T 8887, I/A 12 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-43
- Modificado el artículo 20 de los estatutos sociales: Duración de cargo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 212, S 8, H T 8887, I/A 11 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 212, S 8, H T 8887, I/A 11 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 212, S 8, H T 8887, I/A 11 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-159-43