FORMALTIPLANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LOS ROMERALES - PARCELA 2B
Municipio Jumilla
Provincia Murcia
Razón Social FORMALTIPLANO SL
CIF B73693012
Capital Social 3009.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Francisco Lozano Barrull
VINCULACIONES DE FORMALTIPLANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMALTIPLANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Lozano Barrull | Administrador Unico | 23/04/2012 | 22/03/2019 |
Francisco Lozano Barrull | Socio Unico | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Francisco Lozano Barrull | Liquidador | 22/03/2019 | 22/03/2019 |
Francisco Lozano Barrull | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 23/04/2012 |
Veronica Gomez Gomez | Administrador Solidario | 27/12/2011 | 23/04/2012 |
Francisco Lozano Barrull | Administrador Unico | 15/12/2010 | 27/12/2011 |
ACTOS BORME DE FORMALTIPLANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 5 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 5 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 5 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 5 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 5 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 51, S 8, H MU 75503, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 50, S 8, H MU 75503, I/A 2 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-30