FORMAINNOVA CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social FORMAINNOVA CONSULTORIA SL
CIF B86158342
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORMAINNOVA CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMAINNOVA CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Administrador Unico | 10/02/2012 | 20/12/2013 |
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Liquidador | 20/12/2013 | 20/12/2013 |
Marti Diaz Jose Enrique | Administrador Solidario | 15/03/2011 | 10/02/2012 |
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Administrador Solidario | 15/03/2011 | 10/02/2012 |
ACTOS BORME DE FORMAINNOVA CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 159, S 8, H M 515590, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 156, S 8, H M 515590, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Dirección:C/ PRIM 13 4º (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/03/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Servicio de consultoría y formación en general. Dichos servicios integran en especial los de Consultoría y Formación en Tecnologías de la Informacióny Comunicación (TIC)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28630 , F 156, S 8, H M 515590, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28