FORMAGORA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azcona, 36
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORMAGORA CONSULTING SL
CIF B86310315
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/10/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Oliva Eduardo
VINCULACIONES DE FORMAGORA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMAGORA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Oliva Eduardo | Liquidador | 24/04/2013 | 02/06/2014 |
Fernandez Oliva Eduardo | Socio Unico | 27/10/2011 | 02/06/2014 |
Garcia Moreno Eva Maria | Administrador Unico | 27/10/2011 | 24/04/2013 |
ACTOS BORME DE FORMAGORA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 4, S 8, H M 527478, I/A 4 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 4, S 8, H M 527478, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 4, S 8, H M 527478, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 4, S 8, H M 527478, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
- LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, PROMOCION, COMERCIALIZACION, COMPRAVENTA,PARCELACION Y GESTION DE INMUEBLES, INCLUSO ACOGIENDOSE A LOS BENEFICIOS DEL REGIMEN DE PROTECCION OFICIAL, ASI COMO SU ADMINISTRACION.......
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 2, S 8, H M 527478, I/A 2 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 1, S 8, H M 527478, I/A 1 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 1, S 8, H M 527478, I/A 1 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Dirección:C/ AZCONA Nº 36, BAJO (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/10/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA FORMACION, ORGANIZACION, COORDINACION, MEDIACION E IMPARTICION DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, EN ESPECIAL LA ENSEÑANZA, DOCENCIA Y FORMACION PARA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29304 , F 1, S 8, H M 527478, I/A 1 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28