FORMADOS CONSULTORIA Y FORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Ebanistas, 7
Código Postal 28923
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORMADOS CONSULTORIA Y FORMACION SL
CIF B87315560
Capital Social 1.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 08/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Quirce Irene
VINCULACIONES DE FORMADOS CONSULTORIA Y FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORMADOS CONSULTORIA Y FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Quirce Irene | Administrador Unico | 29/07/2015 | 30/03/2022 |
Martin Quirce Irene | Socio Unico | 29/07/2015 | 30/03/2022 |
Martin Quirce Irene | Liquidador | 30/03/2022 | 30/03/2022 |
ACTOS BORME DE FORMADOS CONSULTORIA Y FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 166, S 8, H M 607228, I/A 3 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 166, S 8, H M 607228, I/A 3 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 166, S 8, H M 607228, I/A 3 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 166, S 8, H M 607228, I/A 3 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
- C/ EBANISTAS 7 (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 166, S 8, H M 607228, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 163, S 8, H M 607228, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 163, S 8, H M 607228, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Dirección:C/ EBANISTAS 37 (ALCORCON)
Comienzo de operaciones:08/07/15
Capital:1,00 Euros
Objeto social:CONSULTORIA DEL PROCESO PRODUCTIVO, LOGISTICA Y CALIDAD EN EL AMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, AGROALIMENTARIA, HOSPITALARIA, DISTRIBUCION Y SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA. OTRAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL. LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION DE MAQUINARIA DE EQUIPOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33732 , F 163, S 8, H M 607228, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28