FORJAS Y ESTAMPACIONES ASTURIANAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social FORJAS Y ESTAMPACIONES ASTURIANAS SA
CIF A33617499
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORJAS Y ESTAMPACIONES ASTURIANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORJAS Y ESTAMPACIONES ASTURIANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno-luque Aspe Federico | Liquidador | 31/03/2010 | 17/01/2011 |
Ruiz Cornejo Juan Carlos Manuel | Administrador Unico | 07/07/2009 | 31/03/2010 |
Martinez Acebal Antonio | Administrador Unico | 07/07/2009 |
ACTOS BORME DE FORJAS Y ESTAMPACIONES ASTURIANAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 18 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 18 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 17 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 17 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 17 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 16 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2008 , F 116, S 8, H AS 15037, I/A 16 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-33