FORESTADEZA SOLUCIONS FORESTAIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR DE BANDEIRA, RUA XERAL 60 2º F - PARROQUIA D
Municipio Silleda
Provincia Pontevedra
Razón Social FORESTADEZA SOLUCIONS FORESTAIS SL
CIF B94197415
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 28/11/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Espiño Fernandez Luis
VINCULACIONES DE FORESTADEZA SOLUCIONS FORESTAIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORESTADEZA SOLUCIONS FORESTAIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espiño Fernandez Luis | Liquidador | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
Espiño Fernandez Luis | Administrador Unico | 11/05/2021 | 15/12/2021 |
Espiño Fernandez Luis | Socio Unico | 11/05/2021 | 15/12/2021 |
Bellas Huerta David | Administrador Solidario | 02/12/2019 | 11/05/2021 |
Espiño Fernandez Luis | Administrador Solidario | 02/12/2019 | 11/05/2021 |
ACTOS BORME DE FORESTADEZA SOLUCIONS FORESTAIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 212, S 8, H PO 66022, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 212, S 8, H PO 66022, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 212, S 8, H PO 66022, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 212, S 8, H PO 66022, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-36
- Transportes de mercancías por carretera. Agencia de transporte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 211, S 8, H PO 66022, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 211, S 8, H PO 66022, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 211, S 8, H PO 66022, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 211, S 8, H PO 66022, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 211, S 8, H PO 66022, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305, L 4305, F 210, S 8, H PO 66022, I/A 1 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-36