FORESIERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Grup Oscar Carvallo, 10
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social FORESIERRA SL
CIF B91911636
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 25/11/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FORESIERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORESIERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duran Mellado Julia Maria | Administrador Solidario | 23/12/2010 | 23/03/2021 |
Duran Mellado Julia Maria | Liquidador Unico | 23/03/2021 | 23/03/2021 |
Mateos Bermudez Elena Maria | Administrador Solidario | 23/12/2010 | 23/03/2021 |
ACTOS BORME DE FORESIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 38, S 8, H SE 88034, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 38, S 8, H SE 88034, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 38, S 8, H SE 88034, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 38, S 8, H SE 88034, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 38, S 8, H SE 88034, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 37, S 8, H SE 88034, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-41
Dirección:C/ OSCAR CARVALLO 10 4 A (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:25/11/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:El objeto social de la sociedad está integrado por las siguientes actividades: La gestión, explotación y asesoramiento de fincas agrícolas, ganaderas, forestales, cinegética y avicolas, así como sus distintos aprovechamientos, tales como sus edificaciones, especies ganaderas, especies auicolas y est
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5312 , F 37, S 8, H SE 88034, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-41