FORESEM SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ferran Puig, 54
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORESEM SA
CIF A62598214
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Página Web www.inese.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FORESEM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORESEM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cruz Jordi Marc | Liquidador | 24/01/2020 | 24/01/2020 |
De La Cruz Jordi Marc | Administrador Unico | 10/10/2018 | 24/01/2020 |
Hernandez Sales Maria Luisa | Administrador Unico | 21/03/2013 | 10/10/2018 |
ACTOS BORME DE FORESEM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 6 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 6 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 6 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 5 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 5 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
- CL FERRAN PUIG Num.54 P.3 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 4 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 101, S 8, H B 233854, I/A 3 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08