FORESEEN MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Apolonio Morales, 13
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FORESEEN MEDIA SL
CIF B87826319
Capital Social 3750.0 Euros
Fecha de Constitución 11/05/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ISPD NETWORK SA
VINCULACIONES DE FORESEEN MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORESEEN MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanch Martin Ruth-maria | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Bouchet Charlotte | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Calvo Rodriguez Ruben | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Garcia Noblia Analore | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
ISPD NETWORK SA | Administrador Unico | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Monge Rodriguez Andrea | Representante | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Ortuño Serrano Beatriz | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Perez Garcia Delia | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
Perez Garcia Villoslada Pablo | Apoderado | 17/06/2019 | 16/12/2021 |
Perez Hidalgo Jesus | Apoderado | 15/03/2021 | 16/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FORESEEN MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41643 , F 2, S 8, H M 646864, I/A 14 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41643 , F 2, S 8, H M 646864, I/A 14 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41643 , F 1, S 8, H M 646864, I/A 13 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 63, S 8, H M 646864, I/A 12 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 63, S 8, H M 646864, I/A 12 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- C/ APLONIO MORALES 13C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 63, S 8, H M 646864, I/A 11 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 63, S 8, H M 646864, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 63, S 8, H M 646864, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 63, S 8, H M 646864, I/A 10 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36001 , F 62, S 8, H M 646864, I/A 9 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28