FOREL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Xavier Cugat, 2
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social FOREL SL
CIF B60144409
Actividad Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FOREL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOREL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carratala Alastruey Francisco Javier | Consejero | 13/11/2009 | 04/02/2011 |
De Pablo Burro Jose Luis | Consejero | 13/11/2009 | 04/02/2011 |
Escude Fornes Jose Oriol | Consejero | 13/11/2009 | 04/02/2011 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 22/02/2010 | 04/02/2011 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 05/02/2010 | 04/02/2011 |
Gil Mata Jesus | Consejero | 13/11/2009 | |
John Mitchell Horne | Consejero | 13/11/2009 | |
Rovira Espinel Jordi Francesc | Consejero | 13/11/2009 | |
John Mitchell Horne | Apoderado | 20/10/2009 |
ACTOS BORME DE FOREL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 108, S 8, H B 71057, I/A 30 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"FMC FORET SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 108, S 8, H B 71057, I/A 29 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 107, S 8, H B 71057, I/A 28 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 107, S 8, H B 71057, I/A 27 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 107, S 8, H B 71057, I/A 26 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 107, S 8, H B 71057, I/A 26 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34721 , F 107, S 8, H B 71057, I/A 25 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08