FOODS AQUA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sedaví
Provincia Valencia
Razón Social FOODS AQUA SL
CIF B97648323
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 14/10/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOOD SERVICE PROJECT SA
VINCULACIONES DE FOODS AQUA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOODS AQUA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Lusquiños Maria Lourdes | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2016 | 31/01/2019 |
Alonso Lusquiños Maria Lourdes | Apoderado Mancomunado | 29/04/2011 | 31/01/2019 |
Barchino Perez Vicente | Apoderado | 28/03/2012 | 31/01/2019 |
Berrios Garcia Daniel | Apoderado Solidario | 29/04/2011 | 31/01/2019 |
Buendia Herraiz Miriam | Apoderado Solidario | 29/04/2011 | 31/01/2019 |
De Simon Casuso Juan Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2016 | 31/01/2019 |
De Simon Casuso Juan Manuel | Apoderado Mancomunado | 29/04/2011 | 31/01/2019 |
Durango Limarquez Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2016 | 31/01/2019 |
Durango Limarquez Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado | 29/04/2011 | 31/01/2019 |
FOOD SERVICE PROJECT SA | Administrador Unico | 11/04/2013 | 31/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOODS AQUA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 222, S 8, H V 107785, I/A 18 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 222, S 8, H V 107785, I/A 18 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 222, S 8, H V 107785, I/A 17 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 221, S 8, H V 107785, I/A 16 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 221, S 8, H V 107785, I/A 16 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-46
- Don Miguel Ibarrola López, que fue designado persona física representante de la administradora de la sociedad de ésta hoja, la mercantil "FOOD SERVICE PROJECT, S.L.", ha sido sustituido por Don Rafael Herrero López, con N.I.F.50.420.471-D
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 73, S 8, H V 107785, I/A 15M M (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-46
- Don Miguel Ibarrola López, ha sido designado persona físicarepresentante de la entidad FOOD SERVICE PROJECT, S.L., Administradora única nombrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 73, S 8, H V 107785, I/A 15 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 73, S 8, H V 107785, I/A 15 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 73, S 8, H V 107785, I/A 15 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8309, L 5600, F 73, S 8, H V 107785, I/A 14 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-46