FOOD SERVICE SOLUTIONS & TAPAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carpinteros, 26
Código Postal 06400
Municipio Don Benito
Provincia Badajoz
Razón Social FOOD SERVICE SOLUTIONS & TAPAS SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/03/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL
VINCULACIONES DE FOOD SERVICE SOLUTIONS & TAPAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOOD SERVICE SOLUTIONS & TAPAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atanasio Naranjo Hidalgo | Administrador Mancomunado | 09/07/2018 | 15/02/2021 |
Atanasio Naranjo Hidalgo | Liquidador Mancomunado | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
Daniel Nieto Lopez | Administrador Mancomunado | 09/07/2018 | 15/02/2021 |
Francisco Javier Gallego Calderon | Administrador Mancomunado | 09/07/2018 | 15/02/2021 |
Francisco Javier Gallego Calderon | Liquidador Mancomunado | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL | Socio Unico | 28/08/2017 | 15/02/2021 |
HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL | Administrador Unico | 28/08/2017 | 09/07/2018 |
Teno Labrador Sixto | Administrador Unico | 17/10/2016 | 28/08/2017 |
Castro Herraez Juan-carlos | Administrador Mancomunado | 07/04/2015 | 17/10/2016 |
Mejias Garcia Jaime-jesus | Administrador Mancomunado | 07/04/2015 | 17/10/2016 |
ACTOS BORME DE FOOD SERVICE SOLUTIONS & TAPAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 110, S 8, H BA 26455, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 110, S 8, H BA 26455, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-06
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 110, S 8, H BA 26455, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 110, S 8, H BA 26455, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-06
- C/ CARPINTEROS, 26-POLIGONO INDUSTRIAL SAN ISIDRO (DON BENITO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 109, S 8, H BA 26455, I/A 4 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-06
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 109, S 8, H BA 26455, I/A 4 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 3. Domicilio. 21. Administración y Representacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 109, S 8, H BA 26455, I/A 4 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 109, S 8, H BA 26455, I/A 4 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 109, S 8, H BA 26455, I/A 4 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 109, S 8, H BA 26455, I/A 3 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-06