FOOD JUST IN TIME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOOD JUST IN TIME SL
CIF B65609380
Capital Social 5100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 14/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOOD JUST IN TIME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOOD JUST IN TIME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vicente Moreno Fernando | Administrador Unico | 30/04/2014 | 07/09/2021 |
Vicente Moreno Fernando | Liquidador | 07/09/2021 | 07/09/2021 |
Rodriguez Castillo Jorge | Administrador Unico | 24/01/2012 | 30/04/2014 |
ACTOS BORME DE FOOD JUST IN TIME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 91, S 8, H B 420909, I/A 5 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 91, S 8, H B 420909, I/A 5 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 91, S 8, H B 420909, I/A 5 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 90, S 8, H B 420909, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 90, S 8, H B 420909, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD, EN FECHA 29 DE ENERO DE 2013.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 90, S 8, H B 420909, I/A 3 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Capital Anterior: | 3.060,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.040,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 90, S 8, H B 420909, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONJORGE RODRIGUEZ CASTILLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 89, S 8, H B 420909, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 89, S 8, H B 420909, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-08
Dirección:AV VIA AUGUSTA 15-25 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:14/07/11
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:DISTRIBUCION DE ALIMENTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 89, S 8, H B 420909, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-08