FONT DEL CAVALLER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Reyes Catolicos, 31
Código Postal 03003
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social FONT DEL CAVALLER SL
CIF B54394689
Capital Social 16500.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 22/12/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FONT DEL CAVALLER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONT DEL CAVALLER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berenguer Saez Guillermo | Liquidador Mancomunado | 19/07/2013 | 19/07/2013 |
Berenguer Saez Guillermo | Administrador Mancomunado | 20/01/2009 | 19/07/2013 |
Guillen Marco Enrique | Liquidador Mancomunado | 19/07/2013 | 19/07/2013 |
Guillen Marco Enrique | Administrador Mancomunado | 20/01/2009 | 19/07/2013 |
Segura Paños Jose David | Liquidador Mancomunado | 19/07/2013 | 19/07/2013 |
Segura Paños Jose David | Administrador Mancomunado | 20/01/2009 | 19/07/2013 |
ACTOS BORME DE FONT DEL CAVALLER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 46, S 8, H A 115653, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 46, S 8, H A 115653, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 46, S 8, H A 115653, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 46, S 8, H A 115653, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 43, S 8, H A 115653, I/A 1 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-03
Dirección:C/ REYES CATOLICOS 31 2º A (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:22/12/08
Capital:16.500,00 Euros
Objeto social:la promoción, construcción, restauración y conservación de inmuebles urbanos en general. La promoción y construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, por cuenta propia o ajena. La urbanización y parcelación de solares y terrenos. La reconversión, transformación, y mejora de fincas rústica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 43, S 8, H A 115653, I/A 1 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-03