FONSI-POLVORILLA 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB RESIDENCIAL LA SIERRA Bl.B4 4º B
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social FONSI-POLVORILLA 2010 SL
CIF B11884731
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 26/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FONSI-POLVORILLA 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONSI-POLVORILLA 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peña Soto Maria | Apoderado | 11/05/2015 | 19/07/2021 |
Rendon Peña Juan Jose | Administrador Unico | 23/03/2015 | 19/07/2021 |
Rendon Peña Juan Jose | Liquidador | 19/07/2021 | 19/07/2021 |
Corredera Gonzalez Alfonso | Administrador Unico | 06/08/2010 | 23/03/2015 |
ACTOS BORME DE FONSI-POLVORILLA 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 214, S 8, H CA 40749, I/A 4 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 214, S 8, H CA 40749, I/A 4 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 214, S 8, H CA 40749, I/A 4 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 214, S 8, H CA 40749, I/A 4 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 213, S 8, H CA 40749, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-11
- URB RESIDENCIAL LA SIERRA Bl.B4 4º B (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 213, S 8, H CA 40749, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 213, S 8, H CA 40749, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 213, S 8, H CA 40749, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 212, S 8, H CA 40749, I/A 1 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-11