FONSCIBA FP - EXTINGUIDA
Razón Social FONSCIBA FP
CIF V59423277
Actividad Fondos de pensiones
VINCULACIONES DE FONSCIBA FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONSCIBA FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Arrizabalaga Jose Luis | SUPL.COMS.CT | 20/10/2015 | |
Bragualt Lopez Marc | MRO.COMS.CTR | 20/10/2015 | |
Castella Clerch Ismael | MRO.COMS.CTR | 06/11/2009 | 20/10/2015 |
Gonzalez Serrano Maria Teresa | SUPL.COMS.CT | 20/10/2015 | |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 21/01/2009 | 20/10/2015 |
Magre Tapia Alejandro | MRO.COMS.CTR | 05/05/2009 | 20/10/2015 |
Magre Tapia Alejandro | SEC.COMS.CTR | 05/05/2009 | 20/10/2015 |
Magre Tapia Alejandro | MRO.COMS.CTR | 06/11/2009 | 20/10/2015 |
Magre Tapia Alejandro | SEC.COMS.CTR | 06/11/2009 | 20/10/2015 |
Masvidal Cluxart Ramon | MRO.COMS.CTR | 06/11/2009 | 20/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FONSCIBA FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 4, S 8, H B 4966, I/A 21 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 4, S 8, H B 4966, I/A 21 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 4, S 8, H B 4966, I/A 20 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
- RECT.INS.18.AL FIGURAR LA REELECCION DEL SR.ALONSO COMO MBROY VP.DE LA C.C.,CAUSANDO EL MISMO BAJA Y NOMBRAR VP.C.C AL SR.ROMAGUERA Y MBRO.AL SR. BRAGUALT.PUBLICADO EN EL BORME 220/09 CON REFERENCIA 480711
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 3, S 8, H B 4966, I/A 19 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
MRO.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 2, S 8, H B 4966, I/A 18 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2012-180-08
- En el BORME no.220/2009 y con referencia 480711 SE OMITIO PUBLICAR LA REVOCACION DON JOSE LUIS ALONSO ARRIZABALAGA EN LOS CARGOS DE MRO.COMS.CTR Y V-PRE.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 2, S 8, H B 4966, I/A 18 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2012-180-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 2, S 8, H B 4966, I/A 18 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 1, S 8, H B 4966, I/A 17 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40973 , F 1, S 8, H B 4966, I/A 17 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08