FONSCEM FONS DE PENSIONS FP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roure, 6
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FONSCEM FONS DE PENSIONS FP
CIF V79537726
Actividad Fondos de pensiones
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE FONSCEM FONS DE PENSIONS FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONSCEM FONS DE PENSIONS FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/04/2012 | 15/05/2013 |
Botifoll Almendros Benet | MRO.COMS.CTR | 14/08/2009 | 02/05/2012 |
Campos Carol Lucia | MRO.COMS.CTR | 05/10/2011 | 02/05/2012 |
Capellas Rosico Montserrat | MRO.COMS.CTR | 14/08/2009 | 02/05/2012 |
Carmona Camoira Neus | MRO.COMS.CTR | 05/10/2011 | 02/05/2012 |
De Las Heras Cisa Agusti | MRO.COMS.CTR | 14/08/2009 | 02/05/2012 |
Fernandez Canseco Marta | MRO.COMS.CTR | 05/10/2011 | 02/05/2012 |
Fernandez Canseco Marta | PRE.COMS.CTR | 05/10/2011 | 02/05/2012 |
Ferrer Comas Joan | MRO.COMS.CTR | 05/10/2011 | 02/05/2012 |
Irla Prat Rafael | MRO.COMS.CTR | 05/10/2011 | 02/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FONSCEM FONS DE PENSIONS FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 183, S 8, H B 240318, I/A 49 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
- CL ROURE,6-8,POLIGONO MAS MATEU (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 183, S 8, H B 240318, I/A 48 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
MRO.COMS.CTR
- Botifoll Almendros Benet
- Campos Carol Lucia
- Capellas Rosico Montserrat
- Carmona Camoira Neus
- De Las Heras Cisa Agusti
- Fernandez Canseco Marta
- Ferrer Comas Joan
- Irla Prat Rafael
- Juega Losmozos Luis
- Llohis Canals Manel
- Martinez Andreu Francesc Xavier
- Playa Planas Marta
- Santiveri Selma Anna M
- Serra Villamayor Ignasi
- Torra Corominas Ramon
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 183, S 8, H B 240318, I/A 47 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 182, S 8, H B 240318, I/A 46 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 182, S 8, H B 240318, I/A 45 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 182, S 8, H B 240318, I/A 45 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 182, S 8, H B 240318, I/A 44 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 182, S 8, H B 240318, I/A 44 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08
MRO.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 181, S 8, H B 240318, I/A 43 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-08