FONS INVERSORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marcel·lí Giner, 4
Código Postal 46020
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social FONS INVERSORES SL
CIF B97745269
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Barandalla Fons Ignacio
VINCULACIONES DE FONS INVERSORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONS INVERSORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barandalla Fons Ignacio | Apoderado | 19/04/2011 | 29/06/2022 |
Barandalla Fons Ignacio | Administrador Unico | 26/04/2013 | 29/06/2022 |
Barandalla Arce Pedro Ignacio | Administrador Unico | 30/03/2011 | 26/04/2013 |
Barandalla Arce Pedro Ignacio | Administrador Solidario | 30/03/2011 | |
Barandalla Fons Ignacio | Administrador Solidario | 30/03/2011 |
ACTOS BORME DE FONS INVERSORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 9 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FONS INVERSORES SL
Nif:B97745269
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Parte Dispositiva:
Se DECLARA CONCLUSO EL CONCURSO DE ACREEDORES de la Sociedad FONS INVERSORES SOCIEDAD LIMITADA
Fecha de Resolución:04/05/2022
Número Procedimiento Concursal:226/2022
Datos Registrales:
Tomo:
8440
Libro:
5730
Folio:
34
Hoja:
8-113459
Inscripción:
9
Fecha Inscripción29/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 9 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FONS INVERSORES SL
Nif:B97745269
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Parte Dispositiva:
Se DECLARA EL ESTADO DE CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES de la mercantil FONS INVERSORES SOCIEDAD LIMITADA
Fecha de Resolución:04/05/2022
Número Procedimiento Concursal:226/2022
Datos Registrales:
Tomo:
8440
Libro:
5730
Folio:
34
Hoja:
8-113459
Inscripción:
9
Fecha Inscripción29/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 9 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 8 H (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
- Anotación de Declaración de Obligado al Pago Fallido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 8/M1 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-46
- C/ MARCELINO GINER 4 2 8 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 34, S 8, H V 113459, I/A 7 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8440, L 5730, F 33, S 8, H V 113459, I/A 6 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-46