FONOLLAR ONZE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Andorra, 54
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social FONOLLAR ONZE SL
CIF B62772470
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FONOLLAR ONZE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONOLLAR ONZE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baigorri Puerto Cristina | Administrador Concursal | 06/05/2011 | 15/01/2015 |
Blanes Persiva Marc Vladimir | Secretario No Consejero | 28/07/2009 | 23/07/2012 |
Estudillo Garcia Andres | Consejero | 23/07/2012 | |
Rodriguez Reina Jesus | Presidente | 23/07/2012 | |
Rodriguez Reina Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2012 | |
Rodriguez Reina Jesus | Consejero | 23/07/2012 | |
Sanchez Perez Gregorio | Consejero | 28/07/2009 | 23/07/2012 |
Vidal Cateura Alberto | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2012 | |
Vidal Cateura Alberto | Consejero | 23/07/2012 | |
Romo Hidalgo Jose Antonio | Secretario | 28/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FONOLLAR ONZE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 171, S 8, H B 246245, I/A 6 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1026/2010, AUTO FIRME DE FECHA 09/12/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 171, S 8, H B 246245, I/A 6 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 171, S 8, H B 246245, I/A 5 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1026/2010, AUTO FIRME DE FECHA 12/12/2011, APERTURADE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 171, S 8, H B 246245, I/A 5 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 171, S 8, H B 246245, I/A 5 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1026/2010 SECCION 1, AUTO FIRME DE FECHA 07 DE FEBRERODE 2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 169, S 8, H B 246245, I/A 4 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 169, S 8, H B 246245, I/A 4 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 169, S 8, H B 246245, I/A 3 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34245 , F 169, S 8, H B 246245, I/A 3 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-08