FONOGRAFICA ASTURIANA SL - EXTINGUIDA
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social FONOGRAFICA ASTURIANA SL
CIF B33553595
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
VINCULACIONES DE FONOGRAFICA ASTURIANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONOGRAFICA ASTURIANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Arguelles Cabrera Alberto | Liquidador Solidario | 31/10/2018 | 29/09/2023 |
Garcia Rodriguez Julio Cesar | Liquidador Solidario | 31/10/2018 | 29/09/2023 |
Alvarez Arguelles Cabrera Alberto | Administrador Mancomunado | 31/10/2018 | |
Garcia Rodriguez Julio Cesar | Administrador Mancomunado | 31/10/2018 |
ACTOS BORME DE FONOGRAFICA ASTURIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 195, S 8, H AS 19721, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 195, S 8, H AS 19721, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 195, S 8, H AS 19721, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 195, S 8, H AS 19721, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-33