FONGENERAL FP - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE FONGENERAL FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONGENERAL FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Casa Huertas Atienza Jose Carlos | Miem.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
Garcia Garcia Horacio | Miem.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
Garcia Lopez Joaquin Diego | Miem.Com.Ctr | 10/05/2010 | 05/07/2016 |
Guindo Guindo Esperanza | Miem.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
Guzman Ortega Gloria | Miem.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
Martinez Garrido Jose Antonio | Miem.Com.Ctr | 10/05/2010 | 05/07/2016 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 19/08/2010 | 05/07/2016 |
Mendoza Teron Luis | Miem.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
Mendoza Teron Luis | Secr.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
Negrillo Fernandez Jesus | Miem.Com.Ctr | 17/05/2013 | 05/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FONGENERAL FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 48 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 48 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-18
Miem.Com.Ctr
- De La Casa Huertas Atienza Jose Carlos
- Garcia Garcia Horacio
- Garcia Lopez Joaquin Diego
- Guindo Guindo Esperanza
- Guzman Ortega Gloria
- Martinez Garrido Jose Antonio
- Mendoza Teron Luis
- Negrillo Fernandez Jesus
- Perez Espigares Juan Carlos
- Perez Rodriguez Francisco Jose
- Romero Garces Jose Luis
- Sanchez Cortes Beatriz
- Torres Pulido Amador
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 48 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-18
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 47 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 157, S 8, H GR 440, I/A 45 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-18
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 44 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-18
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 46 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-18
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 158, S 8, H GR 440, I/A 46 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-18
Miem.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 157, S 8, H GR 440, I/A 43 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-18
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 157, S 8, H GR 440, I/A 43 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-18