FONDUERO VI FP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 167
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FONDUERO VI FP
CIF V86441326
Actividad Fondos de pensiones
Fecha de Constitución 20/04/2012
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FONDUERO VI FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONDUERO VI FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECABANK SA | EntidDeposit | 29/10/2015 | 27/06/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/10/2018 | 27/06/2024 |
Duero Pensiones Entidad Gestora De Fondos De Pensi | ENTD.PROMO. | 20/04/2012 | 27/06/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/01/2013 | 27/06/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 12/02/2016 | 27/06/2024 |
UNION DEL DUERO COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA SA | Entidad Gestora | 18/12/2019 | 27/06/2024 |
Duero Pensiones Entidad Gestora De Fondos De Pensi | Entidad Gestora | 20/04/2012 | 18/12/2019 |
Caja España De Inversiones Salamanca Y Soria Caja | EntidDeposit | 20/04/2012 | 29/10/2015 |
ACTOS BORME DE FONDUERO VI FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 519167, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 519167, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 519167, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 192, S 8, H M 519167, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 16 -Retribuciones de las entidades gestoras y depositaria de fondos de pensiones- de las normas de funcionamiento..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 192, S 8, H M 519167, I/A 9 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 191, S 8, H M 519167, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 191, S 8, H M 519167, I/A 7 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 191, S 8, H M 519167, I/A 7 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 191, S 8, H M 519167, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificadas las normas de funcionamiento del Fondo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 191, S 8, H M 519167, I/A 5 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28