FONDIVER GRUPO DE INVERSORES SL
Dirección social Calle del Hilero, 10
Código Postal 28696
Municipio Pelayos de la Presa
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FONDIVER GRUPO DE INVERSORES SL
CIF B87707857
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Fecha de Constitución 13/12/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FONDIVER GRUPO DE INVERSORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONDIVER GRUPO DE INVERSORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alegre Florez Raul | Administrador Solidario | 03/01/2017 | 07/03/2018 |
Druille Alonso Hugo | Administrador Solidario | 03/01/2017 | 07/03/2018 |
Fernandez De Murias Rementeria Julio | Administrador Solidario | 03/01/2017 | 07/03/2018 |
ACTOS BORME DE FONDIVER GRUPO DE INVERSORES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35382 , F 153, S 8, H M 636054, I/A 2 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35382 , F 150, S 8, H M 636054, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Dirección:C/ HILERO 10 (PELAYOS DE LA PRESA)
Comienzo de operaciones:13/12/16
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS INTEGRALES E EDIFICIOS E INSTALACIONES. VENTA DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE MOTOR LIGEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35382 , F 150, S 8, H M 636054, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28