FOMENTO Y GESTION DE ANDALUCIA SA - EXTINGUIDA
Razón Social FOMENTO Y GESTION DE ANDALUCIA SA
CIF A78613262
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Propietario INTERSER ASESORES SA
VINCULACIONES DE FOMENTO Y GESTION DE ANDALUCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOMENTO Y GESTION DE ANDALUCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERSER ASESORES SA | Administrador Unico | 19/07/2011 | 20/08/2024 |
INTERSER ASESORES SA | Socio Unico | 17/01/2022 | 20/08/2024 |
Pascual Cid Pedro | Representante | 20/08/2024 |
ACTOS BORME DE FOMENTO Y GESTION DE ANDALUCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75457, I/A 10 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75457, I/A 10 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75457, I/A 10 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 22, S 8, H M 75457, I/A 9 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 22, S 8, H M 75457, I/A 9 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 22, S 8, H M 75457, I/A 8 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4584 , F 22, S 8, H M 75457, I/A 7 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-57-28