FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SOCIMI SA
CIF A31003916
Capital Social 5640000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fontcuberta Alonso-martinez Magdalena
VINCULACIONES DE FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fontcuberta Alonso-martinez Casilda | Consejero | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso-martinez Cristina | Consejero | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso-martinez Iñigo | Consejero Delegado | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso-martinez Iñigo | Consejero | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso-martinez Magdalena | Presidente | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso-martinez Magdalena | Consejero | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso Martinez Santiago | Secretario | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso Martinez Santiago | Consejero | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Bustos Adelaida | Consejero | 23/09/2016 | 15/01/2018 |
Fontcuberta Alonso-martinez Casilda | Consejero | 06/04/2015 | 23/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 133, S 8, H M 58015, I/A 31 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 133, S 8, H M 58015, I/A 31 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
- a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo la rehabilitación. b) La tenencia de participaciones en el capital de otras Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario o en el de otras entidades no residentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 132, S 8, H M 58015, I/A 30 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
- FOMENTO INMOBILIARIO RUSTICO Y URBANO SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 132, S 8, H M 58015, I/A 30 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
- Reducido el valor nominal de las acciones quedando en 0,47 euros por acción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 132, S 8, H M 58015, I/A 29 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 5.- Capital Social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 132, S 8, H M 58015, I/A 29 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 131, S 8, H M 58015, I/A 28 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 131, S 8, H M 58015, I/A 28 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 130, S 8, H M 58015, I/A 27 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 130, S 8, H M 58015, I/A 27 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28