FOMENTO DE INVERSION ALBACETE SA - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Rosario, 29
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social FOMENTO DE INVERSION ALBACETE SA
CIF B02364743
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/12/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FOMENTO DE INVERSION ALBACETE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOMENTO DE INVERSION ALBACETE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcaraz Parra Francisco Joaquin | Secretario | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Alcaraz Parra Francisco Joaquin | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Alcaraz Parra Francisco Joaquin | Consejero | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Francisco | Presidente | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Francisco | Consejero | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Francisco | Liquidador | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Miguel Angel | Vicesecret. | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
Gonzalez Cifuentes Miguel Angel | Consejero | 21/03/2018 | 28/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOMENTO DE INVERSION ALBACETE SA
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 110, S 8, H AB 13269, I/A 5 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 110, S 8, H AB 13269, I/A 5 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 110, S 8, H AB 13269, I/A 5 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-02
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 110, S 8, H AB 13269, I/A 5 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-02
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 110, S 8, H AB 13269, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-02
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 110, S 8, H AB 13269, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-02
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 109, S 8, H AB 13269, I/A 3 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-02
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 109, S 8, H AB 13269, I/A 3 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02