FOMENTO DE EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza España, 3
Código Postal 06800
Municipio Mérida
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOMENTO DE EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS SA
CIF A06253553
Capital Social 3219900.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- FOMENTO JOVENES EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carrera Asturiano Candelaria
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FOMENTO DE EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOMENTO DE EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrera Asturiano Candelaria | Presidente | 26/09/2011 | 09/04/2012 |
Carrera Asturiano Candelaria | Consejero | 26/09/2011 | 09/04/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/03/2012 | 09/04/2012 |
Garcia Garcia Angel | Consejero Delegado | 26/09/2011 | 09/04/2012 |
Garcia Garcia Angel | Consejero | 26/09/2011 | 09/04/2012 |
Hernandez Delgado Francisco Manuel | Letrado Asesor | 23/11/2010 | 09/04/2012 |
Montero Garcia Blanca Irene | Consejero | 26/09/2011 | 09/04/2012 |
Santos Dominguez Miguel Angel | Secretario No Consejero | 18/06/2010 | 09/04/2012 |
Velazquez Vioque Sergio | Consejero | 26/09/2011 | 09/04/2012 |
Alejandre Bueno Ana Maria | Consejero | 26/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOMENTO DE EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 80, S 8, H BA 7783, I/A 28 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-06
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 80, S 8, H BA 7783, I/A 28 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 80, S 8, H BA 7783, I/A 28 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-06
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 80, S 8, H BA 7783, I/A 27 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (24/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-23-06
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 79, S 8, H BA 7783, I/A 26 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-06
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 79, S 8, H BA 7783, I/A 26 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-06
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 79, S 8, H BA 7783, I/A 26 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 79, S 8, H BA 7783, I/A 25 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-06