FOMENTO DE CERDANYA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 230
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOMENTO DE CERDANYA SA
CIF A08418212
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FOMENTO DE CERDANYA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOMENTO DE CERDANYA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guasch Baro Jose Antonio | Apoderado | 14/02/2012 | 23/06/2014 |
Navarro Obon Maria Luisa | Apoderado | 23/06/2014 | |
Navarro Obon Maria Luisa | Secretario | 03/05/2011 | 23/06/2014 |
Navarro Obon Maria Luisa | Consejero Delegado Mancomunado | 03/05/2011 | 23/06/2014 |
Navarro Obon Maria Luisa | Consejero | 03/05/2011 | 23/06/2014 |
Navarro Obon Maria Luisa | Apoderado | 11/05/2011 | 23/06/2014 |
Nuñez Clemente Jose Luis | Apoderado | 23/06/2014 | |
Nuñez Clemente Jose Luis | Consejero | 03/05/2011 | 23/06/2014 |
Nuñez Clemente Jose Luis | Apoderado | 11/05/2011 | 23/06/2014 |
Nuñez Navarro Jose Maria | Apoderado | 23/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOMENTO DE CERDANYA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 36, S 8, H B 115756, I/A 31 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Apoderado
- Guasch Baro Jose Antonio
- Navarro Obon Maria Luisa
- Navarro Obon Maria Luisa
- Nuñez Clemente Jose Luis
- Nuñez Clemente Jose Luis
- Nuñez Navarro Jose Maria
- Nuñez Navarro Jose Maria
- Nuñez Navarro Josep Lluis
- Nuñez Navarro Josep Lluis
- Pares Casasampera Jaime
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
- Sabater Gimenez Jesus
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 36, S 8, H B 115756, I/A 31 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 35, S 8, H B 115756, I/A 30 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 34, S 8, H B 115756, I/A 29 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 33, S 8, H B 115756, I/A 28 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 33, S 8, H B 115756, I/A 27 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
- CL COMTE D'URGELL Num.230 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 31, S 8, H B 115756, I/A 26 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 31, S 8, H B 115756, I/A 26 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 31, S 8, H B 115756, I/A 26 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-08