FOMENT D'ACTIVITATS FORMATIVES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Cambo, 10
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOMENT D'ACTIVITATS FORMATIVES SL
Capital Social 18000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOMENT D'ACTIVITATS FORMATIVES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOMENT D'ACTIVITATS FORMATIVES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO AREA EMPRESARIAL SL | Liquidador | 07/06/2013 | 07/06/2013 |
FOMENTO AREA EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 22/10/2009 | 07/06/2013 |
Pujol Segarra Joan | REPR.143 RRM | 15/09/2011 | 07/06/2013 |
Pujol Segarra Juan | REPR.143 RRM | 07/06/2013 | 07/06/2013 |
Trigo Portela Joaquin | REPR.143 RRM | 22/10/2009 | 15/09/2011 |
ACTOS BORME DE FOMENT D'ACTIVITATS FORMATIVES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 137, S 8, H B 386496, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 137, S 8, H B 386496, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 137, S 8, H B 386496, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 136, S 8, H B 386496, I/A 2 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 136, S 8, H B 386496, I/A 2 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO FOMENTO AREA EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 134, S 8, H B 386496, I/A 1 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41483 , F 134, S 8, H B 386496, I/A 1 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08