FOLEGANDROS 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierra Blanca, 2
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOLEGANDROS 2010 SL
CIF B93100691
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOLEGANDROS 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOLEGANDROS 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Gutierrez Jose Manuel | Liquidador | 27/04/2017 | 30/09/2020 |
Lange Oliver Patricio | Administrador Unico | 12/06/2015 | 27/04/2017 |
Montero Jimenez Francisco Paula | Socio Unico | 23/12/2010 | 12/06/2015 |
Montero Jimenez Francisco Paula | Administrador Unico | 23/12/2010 | 12/06/2015 |
ACTOS BORME DE FOLEGANDROS 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 4 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 2 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 2 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 146, S 8, H MA107469, I/A 2 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 145, S 8, H MA107469, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 145, S 8, H MA107469, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Dirección:C/ SIERRA BLANCA 2 1 - OFICINA 2 (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:23/11/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La adquisición y compra, venta y enajenación, gestión y administración, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rústicos, edificaciones de todo tipo, complejos urbanísticos o residenciales, hoteleros o similares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4829, L 3737, F 145, S 8, H MA107469, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29