FOLDER SERVEIS DIGITALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Viladomat, 43
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FOLDER SERVEIS DIGITALS SL
CIF B63636245
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOLDER SERVEIS DIGITALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOLDER SERVEIS DIGITALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pons Lafuente Abel | REPR.143 RRM | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
Pons Lafuente Abel | REPR.143 RRM | 17/08/2011 | 12/01/2012 |
TRIGRAFIC SL | Liquidador | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
TRIGRAFIC SL | Administrador Unico | 17/08/2011 | 12/01/2012 |
Pons Lafuente Abel | Administrador Solidario | 17/08/2011 | |
Serna Garcia Antonio | Administrador Solidario | 17/08/2011 |
ACTOS BORME DE FOLDER SERVEIS DIGITALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 58, S 8, H B 292978, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 58, S 8, H B 292978, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 58, S 8, H B 292978, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:INDUSTRIA GRAFICA FERRER COLL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 58, S 8, H B 292978, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDA TRIGRAFIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 57, S 8, H B 292978, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 57, S 8, H B 292978, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36954 , F 57, S 8, H B 292978, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08