FOIX DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social FOIX DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FOIX DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOIX DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2009 | 27/02/2017 |
Sans Domenech Jorge | Consejero | 20/08/2013 | 27/02/2017 |
Sans Domenech Pedro | Presidente | 20/08/2013 | 27/02/2017 |
Sans Domenech Pedro | Consejero | 20/08/2013 | 27/02/2017 |
Sans Domenech Pedro | Consejero Delegado | 27/08/2013 | 27/02/2017 |
Sans Domenech Pedro | Liquidador | 27/02/2017 | 27/02/2017 |
Sans Domenech Roser | Consejero | 20/08/2013 | 27/02/2017 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 17/06/2015 | 27/02/2017 |
Ximenez De Embun Monjardin Gabriel | Secretario | 27/02/2017 | |
Servicio De Compensacion Y Liquidacion De Valores | Ent.Reg.Cont | 17/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOIX DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 220, S 8, H M 210389, I/A 28 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 220, S 8, H M 210389, I/A 28 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 220, S 8, H M 210389, I/A 28 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 220, S 8, H M 210389, I/A 28 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 91, S 8, H M 210389, I/A 27 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 91, S 8, H M 210389, I/A 26 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 91, S 8, H M 210389, I/A 26 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Funcionamiento Junta Gral.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 91, S 8, H M 210389, I/A 25 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 90, S 8, H M 210389, I/A 24 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13034 , F 90, S 8, H M 210389, I/A 23 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28