FOGUITRUCK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Jose, 98
Código Postal 41540
Municipio La Puebla de Cazalla
Provincia Sevilla
Razón Social FOGUITRUCK SL
CIF B90381112
Capital Social 22353.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 25/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOGUITRUCK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOGUITRUCK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Dolores | Liquidador Solidario | 16/04/2020 | 16/04/2020 |
Fernandez Garcia Dolores | Administrador Unico | 28/05/2018 | 16/04/2020 |
Jimenez Fernandez Dionisio Ezequiel | Liquidador Solidario | 16/04/2020 | 16/04/2020 |
Jimenez Fernandez Dionisio Ezequiel | Apoderado | 08/06/2018 | 16/04/2020 |
ACTOS BORME DE FOGUITRUCK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 115, S 8, H SE117882, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 115, S 8, H SE117882, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 115, S 8, H SE117882, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 115, S 8, H SE117882, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 115, S 8, H SE117882, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 115, S 8, H SE117882, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 114, S 8, H SE117882, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 114, S 8, H SE117882, I/A 1 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-41
Dirección:C/ SAN JOSE 98 - CP 41540 (PUEBLA DE CAZALLA (LA))
Comienzo de operaciones:25/05/18
Capital:22.353,00 Euros
Objeto social:49.41 / Transporte de mercancías por carretera. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor. -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 114, S 8, H SE117882, I/A 1 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-41